Person
?
baron Ch. Petiet
-
From 1927-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES VEHICULES (S. E. V.)
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Vice-Président of SOCIETE METALLURGIQUE DE LA BONNEVILLE
-
From 1945-01-01 to 1945-12-31,
Administrateur of SOCIETE METALLURGIQUE DE LA BONNEVILLE
-
From 1948-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of MINES DE FER DE SAINT-PIERREMONT
-
From 1948-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of SOCIETE METALLURGIQUE DE LA BONNEVILLE
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of MINES DE BAZAILLES
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of LONGOMETAL
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of SOCIETE DES PNEUMATIQUES DUNLOP
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of FORGES ET ACIERIES DE COMMERCY (Anciens Etablissements Grosdidier)
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of LONGOMETAL-AFRIQUE